Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
30.12.1978
Deletion from the commercial register
04.04.2005
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Allschwil
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.7.911.845-9
UID/VAT
CHE-109.713.331
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Krankheit, Unfall, Invalidität und anderer unverschuldeter Notlage; der Angehörigen der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Todes der genannten Arbeitnehmer.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2774324, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, CH-280.7.911.845-9, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 172). Mit Verfügung der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge vom 11.03.2005 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.1995, S. 6736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Alois, von Mels, in Schönenbuch, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdin, Hanspeter, von Gelterkinden, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mombasa (Kenya)];
Blatter, Markus, von Rüderswil, in Basel, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma ASC African Safari Club AG, in Allschwil, Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr.69 vom 22.3.1980, S.946).
Urkunde geändert am:
21.11.1995.
Zweck neu:
Sicherung der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Krankheit, Unfall, Invalidität und anderer unverschuldeter Notlage;
der Angehörigen der Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Todes der genannten Arbeitnehmer.
Organisation der Stiftung neu:
Organisation: Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern, Kontrollstelle und eventuell Experte gemäss BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdin Karl, von Gelterkinden, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichert Arnold F., von Basel, in Reinach BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdin Hanspeter, von Gelterkinden, in Mombasa (Kenya), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann Alois, von Mels, in Schönenbuch, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.