Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Biella-Neher AG
Erlenstrasse 44
2555 Brügg BE
Reports for Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.11.1938
Deletion from the commercial register
19.01.2018
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Brügg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.7.003.822-7
UID/VAT
CHE-109.327.086
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Ivalidität. Die Stiftung kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehen und Unterstützungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 18.01.2012 | 18.01.2018 | |
Revisia AG, Filiale Aarberg | Aarberg | 28.06.2007 | 17.01.2012 |
Other company names
Past and translated company names
- Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG
- Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG.
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4001675, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG in Liquidation, in Brügg, CHE-109.327.086, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029335). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gemäss rechtskräftiger Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 08.11.2017 gelöscht.
Publication number: 3029335, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG, in Brügg, CHE-109.327.086, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2215139).
Name neu:
Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 11.07.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arrigoni, Marco, von Densbüren, in Meisterschwanden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cura, Serge, von Lupfig, in Finsterhennen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Alain, von Belp, in Orpund, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer-Fehrle, Armin, von Walperswil, in Walperswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perrig, Stefan, von Ried-Brig, in Murten, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schafhirt, Andreas W., deutscher Staatsangehöriger, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2215139, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorge-Stiftung der Biella-Neher AG, in Brügg, CHE-109.327.086, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Roger, von Oppligen, in Schwadernau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flükiger, Franziska, von Dürrenroth, in Hessigkofen, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrig, Stefan, von Ried-Brig, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Bendicht, von Wyssachen, in Zollbrück (Lauperswil), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.