Reports for Pecten GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Pecten GmbH
- Pecten GmbH with its legal headquarters in Ernetschwil is a Limited liability company from the sector «Trading in consumer goods». Pecten GmbH is active.
- Pecten GmbH was founded on 05.03.2015.
- The most recent commercial register change was made on 10.11.2023. You can find all changes under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of SG under the UID CHE-332.035.263.
- View all information about the 2 trademarks registered by the company Pecten GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.03.2015
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Gommiswald
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-020.4.055.006-7
UID/VAT
CHE-332.035.263
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Beauty Produkten. Des Weiteren kann sie mit Waren aller Art handeln und diese vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
Beldura | 15.09.2023 | active | 11710/2023 |
FROM ALFRED | 15.09.2023 | active | 11709/2023 |
Newest SOGC notifications: Pecten GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005882166, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pecten GmbH, in Gommiswald, CHE-332.035.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bratschi, Vanessa, von Biel/Bienne, in Würenlos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Castro Vieira, Leandro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Ernetschwil (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kaltbrunn, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Henle-Brun, Magdalena, von Herisau, in Oetwil am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 246 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005739591, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pecten GmbH, in Gommiswald, CHE-332.035.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491646).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bratschi, Vanessa, von Biel/Bienne, in Würenlos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005491646, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pecten GmbH, bisher in Schlieren, CHE-332.035.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975758).
Statutenänderung:
17.01.2022. 15.03.2022.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Berglistrasse 13, 8725 Ernetschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Beauty Produkten. Des Weiteren kann sie mit Waren aller Art handeln und diese vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 30'800.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2022 gemäss Vertrag vom 17.01.2022/15.03.2022 und Inventarliste vom 15.03.2022 ein Warenlager an Kosmetikartikel, Accessoires und Hygieneartikel, wofür 108 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 26.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratschi, Vanessa, von Biel/Bienne, in Würenlos, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
De Castro Vieira, Leandro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].