Reports for Libertatem GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Libertatem GmbH
- Libertatem GmbH has its legal headquarters in St. Gallen, is active and operates in the sector «Construction of buildings».
- The management of the company Libertatem GmbH, which was founded on the 18.12.2001, consists of 2 persons.
- The most recent commercial register change was made on 05.03.2018. You can find all changes under «Notifications».
- Libertatem GmbH is registered in the Canton of SG under the UID CHE-109.427.173.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.12.2001
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
St. Gallen
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.4.050.858-4
UID/VAT
CHE-109.427.173
Sector
Construction of buildings
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Umbau, Renovationen und Sanierungen von Gebäuden aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Immobilien- und Facility-Management, Beratungen beim Kauf und Verkauf von Grundstücken und bei deren Überbauung erbringen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, sich an andern Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten.
Other company names
Past and translated company names
- Heeb + Partner GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Libertatem GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4091405, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Libertatem GmbH, in St. Gallen, CHE-109.427.173, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2674901).
Statutenänderung:
21.02.2018.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cajacob, Timo Andreas, von Heiden, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Cajacob-Egger, Joey Lara, von Eggersriet, in Egnach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2674901, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Heeb + Partner GmbH, in Marbach SG, CHE-109.427.173, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 22, Publ. 5086466).
Statutenänderung:
10.02.2016.
Firma neu:
Libertatem GmbH.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Geissbüelweg 11, 9011 St. Gallen.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Umbau, Renovationen und Sanierungen von Gebäuden aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Immobilien- und Facility-Management, Beratungen beim Kauf und Verkauf von Grundstücken und bei deren Überbauung erbringen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, sich an andern Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Hans Rudolf, von Altstätten, in Marbach SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Heeb-Bucher, Adelina, von Altstätten, in Marbach SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cajacob, Timo Andreas, von Heiden, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 5086466, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Heeb + Partner GmbH, in Marbach SG, CH-320.4.050.858-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 11, Publ. 2163184). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.