Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for LABORATOIRES PLAN 1918 AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
06.07.1998
Deletion from the commercial register
29.06.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Itingen
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-170.3.022.209-5
UID/VAT
CHE-100.035.915
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Pharma, Kosmetik, Wellness, Schönheit und Nahrung. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und solche gründen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
CURSERI TREUHAND GMBH | Wilen (TG) | <2004 | 01.10.2009 |
Other company names
Past and translated company names
- Tentan Asia AG
- Medi-Budget AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LABORATOIRES PLAN 1918 AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2920027, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
LABORATOIRES PLAN 1918 AG, in Itingen, CHE-100.035.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746725). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Tentan AG' (CHE-106.078.449), in Itingen, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 1746725, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
LABORATOIRES PLAN 1918 AG, in Itingen, CHE-100.035.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiermann, Priska, von Baden, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Manuela, von Rothenthurm, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Jennifer Marianne, von Lauterbrunnen, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1049433, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tentan Asia AG, in Itingen, CH-170.3.022.209-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515906).
Statutenänderung:
19.08.2013.
Firma neu:
LABORATOIRES PLAN 1918 AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Pharma, Kosmetik, Wellness, Schönheit und Nahrung. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und solche gründen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Michel, von Huttwil, in Ramlinsburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schaer, Michel];
Schär, Dr. Franziska, von Huttwil und Frutigen, in Ramlinsburg, mit Einzelunterschrift;
Eiermann, Priska, von Baden, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Daniel, von Huttwil, in Rickenbach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienert, Nicole, von Münchenstein, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Kleinandelfingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Manuela, von Rothenthurm, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Styger, Cornelia, von Steinerberg, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Urs, von Bern, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].