Reports for Kreuz Schlosswil AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kreuz Schlosswil AG
- Kreuz Schlosswil AG has its legal headquarters in Schlosswil and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Operation of restaurants».
- The management of the company Kreuz Schlosswil AG consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 05.04.2017.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 05.12.2023.
- The reported UID is the following: CHE-390.320.288.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.04.2017
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Grosshöchstetten
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.070.119-1
UID/VAT
CHE-390.320.288
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Gasthofs Kreuz in Schlosswil, der Betrieb eines Cateringunternehmens, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Baumer und Jampen Treuhand AG | Biglen | 10.04.2017 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kreuz Schlosswil AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005900940, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Schlosswil AG, in Grosshöchstetten, CHE-390.320.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, André, von Lauperswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badertscher-Hutmacher, Barbara, von Lauperswil, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badertscher, Fritz, von Lauperswil, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Linden, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3985257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Schlosswil AG, in Schlosswil, CHE-390.320.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458427).
Sitz neu:
Grosshöchstetten. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Michael, von Lauperswil, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlosswil];
Badertscher-Hutmacher, Barbara, von Lauperswil, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlosswil];
Badertscher, Fritz, von Lauperswil, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlosswil].
Publication number: 3458427, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Schlosswil AG, in Schlosswil, CHE-390.320.288, Schlossweg 2, 3082 Schlosswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2017.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Gasthofs Kreuz in Schlosswil, der Betrieb eines Cateringunternehmens, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 31.03.2017 und Inventar per 31.12.2016, Aktiven von CHF 1'516'273.93 und Fremdkapital von CHF 1'390'662.80 des Einzelunternehmens Fritz Badertscher, in Schlosswil (CHE-103.420.221), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 25'611.13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Badertscher, Michael, von Lauperswil, in Schlosswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badertscher, André, von Lauperswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badertscher-Hutmacher, Barbara, von Lauperswil, in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Badertscher, Fritz, von Lauperswil, in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumer und Jampen Treuhand AG (CHE-110.083.471), in Biglen, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.