Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Jago Holding AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
09.06.1987
Deletion from the commercial register
18.07.2017
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hergiswil (NW)
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.3.001.549-3
UID/VAT
CHE-100.889.082
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung von Gesellschaften, Finanzberatung, Halten von Beteiligungen und Patenten, Auswertung von Know-How sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie ihren oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie für verbundene Unternehmen und Dritte Sicherungsgeschäfte aller Art eingehen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, (Global-) Zessionen, Sicherungsabtretungen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder ihrer oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften liegen oder ohne entsprechende Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 24.04.2007 | 30.04.2009 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 23.04.2007 |
Other company names
Past and translated company names
- Jago Holding SA
- Jago Holding Ltd
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Jago Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3651123, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Jago Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-100.889.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980897). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die SkyePharma Holding AG, in Zug (CHE- 103.597.405), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 2980897, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Jago Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-100.889.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Reigate (UK) (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ward-Lilley, James, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2871303, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Jago Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-100.889.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1767787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derodra, Mehul Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Sudbourne (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.