Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG in Liq.
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
19.01.2009
Deletion from the commercial register
16.10.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.3.008.055-9
UID/VAT
CHE-114.677.161
Sector
Operation of primary schools
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb einer Privatschule mit internationaler Ausrichtung. Kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 27.07.2015 | 15.10.2020 | |
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | 23.01.2009 | 26.07.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG
- ISSO International School Solothurn AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG in Liq.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005001665, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG in Liq., in Solothurn, CHE-114.677.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772392). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 22.04.2020 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publication number: HR02-1004772392, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG, in Solothurn, CHE-114.677.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004576027).
Firma neu:
Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Sonja, von Burgdorf, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luterbacher Graf, Esther, von Biberist, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melmuka, Jane, von Zürich, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähle, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maushart, Josef, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Hans Peter, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004576027, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Internationale Tagesschule Solothurn ISSO AG, in Solothurn, CHE-114.677.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480362).
Domizil neu:
Zuchwilerstrasse 75, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprächtiger, Angela, von Ruswil, in Münchenbuchsee, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sonja, von Burgdorf, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krapl, Sonja];
Stähle, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.