Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Riccardo Seitz
Wiesengrundstrasse 1
8800 Thalwil
Reports for Internationale Stiftung der Familie IDF
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
14.07.1979
Deletion from the commercial register
20.08.2014
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Thalwil
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.902.084-8
UID/VAT
CHE-110.377.926
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Förderung und Unterstützung von Initiativen zugunsten der Familie. Im Rahmen dieses Zweckes verfolgt sie im einzelnen insbesondere den Austausch von Information, Dokumentation und Erfahrung unter Eltern und unter Elternbildungsinstitutionen und -zentren, die Ausbildung von Moderatoren und Koordinatoren für Elternbildungskurse und Bildungstätigkeiten für Jugendliche, die Beratung bezüglich Organisationsform und -mittel bei Initiativen im Bereich von Familie und Jugend, die wissenschaftliche Forschung über verschiedene Aspekte der Problemkreise Familie und Erziehung, die Bereitstellung von pädagogischem und didaktischem Material, auch in audiovisueller Form, die Organisation von Kongressen und die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, sowohl im nationalen wie auch im internationalen Rahmen, sowie jede andere Tätigkeit mit dem Ziele, die Ausbildung der Eltern in ihrer Erzieherrolle zu verbessern und das Zustandekommen einer bildungsfreundlichen Umwelt zu fördern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Caminada Revisions AG | Zug | 21.09.2012 | 19.08.2014 | |
Cimmo AG | Baar | 14.01.2008 | 20.09.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Internationale Stiftung der Familie IDF
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1671545, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Stiftung der Familie IDF, in Thalwil, CHE-110.377.926, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6858868). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.05.2014 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 6858868, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Stiftung der Familie IDF, in Thalwil, CH-020.7.902.084-8, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 29, Publ. 5269598). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug, in Zug (CH-170.3.008.660-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.011.798-2), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 5269598, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Stiftung der Familie IDF, in Thalwil, CH-020.7.902.084-8, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 21, Publ. 4286614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pich, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (Spanien), Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Stephan, von Zürich, in Altdorf UR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorlet, Felix, von Villeneuve FR, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estrada Velo, Emilio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vidal-Quadras Trias de Bes, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr-Bachmann, Franziska Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli-Stadler, Regula, von Kirchberg SG, in Zell ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.