Reports for Imastrag Holding AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Imastrag Holding AG
- Imastrag Holding AG has its legal headquarters in Bern, is active and operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- There is one active person registered in the management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 28.08.2024.
- The company Imastrag Holding AG is registered under the UID CHE-101.398.852.
- There are 3 other active companies registered at the same address. These include: Etage Est GmbH, HEADS coiffure Sebastian Rumpf, Klingenberg.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.10.1987
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.011.813-5
UID/VAT
CHE-101.398.852
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmungen irgendwelcher Art im In- und Ausland, der Erwerb von Wertschriften, die dauernde Verwaltung dieser Beteiligungen und Wertschriften sowie die Finanzierung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Patent- und Know-How-Rechte erwerben und verwerten sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann sich insbesondere auch an anderen Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und solche gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, renovieren, vermieten und veräussern.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Di Marco & Partner AG | Köniz | 17.05.2019 |
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KPB Revision AG | Köniz | 18.11.2014 | 16.05.2019 | |
KPB Infra AG | Köniz | <2004 | 17.11.2014 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Imastrag Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006115934, Commercial Registry Office Berne, (36)
Imastrag Holding AG, in Bern, CHE-101.398.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobi, Thomas, von Günsberg, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005823551, Commercial Registry Office Berne, (36)
Imastrag Holding AG, in Bern, CHE-101.398.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacobi-Burkhalter, Barbara, von Günsberg, in Ittigen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Michael, von Oberentfelden, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005180566, Commercial Registry Office Berne, (36)
Imastrag Holding AG, in Bern, CHE-101.398.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632273).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmungen irgendwelcher Art im In- und Ausland, der Erwerb von Wertschriften, die dauernde Verwaltung dieser Beteiligungen und Wertschriften sowie die Finanzierung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Patent- und Know-How-Rechte erwerben und verwerten sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann sich insbesondere auch an anderen Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und solche gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, renovieren, vermieten und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobi, Thomas, von Günsberg, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.