Reports for Hütte & mehr GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Hütte & mehr GmbH
- Hütte & mehr GmbH has its legal headquarters in Glarus, is active and operates in the sector «Operation of holiday cottages».
- The management of the company Hütte & mehr GmbH, which was founded on the 06.10.2016, consists of one person.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 07.03.2018.
- The company's UID is CHE-192.146.273.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.10.2016
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Glarus
Commercial Registry Office
GL
Commercial register number
CH-160.4.005.980-7
UID/VAT
CHE-192.146.273
Sector
Operation of holiday cottages
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Freizeit-Bergsport und Outdoor-Aktivitäten, insbesondere Führen von SAC-Hütten. Handel mit Waren aller Art und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hütte & mehr GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4096377, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Hütte & mehr GmbH, in Glarus, CHE-192.146.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3101081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Martin, von Wil (ZH), in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Simone Barbara, von Glarus Nord, in Glarus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3101081, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Hütte & mehr GmbH, in Glarus, CHE-192.146.273, Walchergut 13, 8750 Glarus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2016.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Freizeit-Bergsport und Outdoor-Aktivitäten, insbesondere Führen von SAC-Hütten. Handel mit Waren aller Art und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 04.10.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Landolt, Simone Barbara, von Glarus Nord, in Glarus, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frehner, Martin, von Wil ZH, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.