Reports for GM PM Immo Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout GM PM Immo Sàrl
- GM PM Immo Sàrl has its legal headquarters in Lens and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Management of real estate portfolio properties».
- The company was founded on 04.05.2020 and has 3 persons in its management.
- The last commercial register change was made on 07.02.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- In the commercial register the company GM PM Immo Sàrl is registered under the UID CHE-333.917.088.
- On the same address there are 2 other active companies registered. These include: JAALmab Sàrl, Serge Mabillard Sàrl.
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.05.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Lens
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-626.4.020.300-2
UID/VAT
CHE-333.917.088
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La détention, l'achat, la vente, la location de biens immobiliers, constructions immobilières, prise de participation dans des sociétés, notamment immobilières, gestion et administration d'immeubles, promotions immobilières, aménagements fonciers, toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: GM PM Immo Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005955473, Commercial Registry Office Valais, (626)
GM PM Immo Sàrl, à Lens, CHE-333.917.088, société à responsabilité limitée (No. FOSC 91 du 12.05.2020, Publ. 1004888043).
Inscription ou modification de personne(s):
JAALmab Sàrl (CHE-348.876.073), à Lens, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Mabillard, Georges Serge, de Lens, à Lens, président des gérants, avec signature collective à deux [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Mabillard, Patrick, de Lens, à Lens, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004888043, Commercial Registry Office Valais, (626)
GM PM Immo Sàrl, à Lens, CHE-333.917.088, société à responsabilité limitée (No. FOSC 88 du 07.05.2020, Publ. 1004884990).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mabillard, Serge Arthur, de Lens, à Lens, associé, sans droit de signature, pour 130 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mabillard, Georges Serge, de Lens, à Lens, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00];
Mabillard, Patrick, de Lens, à Lens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant, avec signature collective à deux, sans part sociale].
Publication number: HR01-1004884990, Commercial Registry Office Valais, (626)
GM PM Immo Sàrl, à Lens, CHE-333.917.088, Route de la Bouillette 18, 1978 Lens, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.04.2020.
But:
La détention, l'achat, la vente, la location de biens immobiliers, constructions immobilières, prise de participation dans des sociétés, notamment immobilières, gestion et administration d'immeubles, promotions immobilières, aménagements fonciers, toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: la société reprend 3 immeubles sis sur commune de Lens au prix de CHF 689'400.00 selon contrat d'apport en nature et reprise de biens du 28.04.2020, 130 parts sociales de CHF 100.00 sont remises en contrepartie. Le solde de CHF 676'400.00 est constitué d'une reprise de dette de CHF 233'678.40 et d'une créance de l'apporteur envers la société de CHF 442'721.60.
Apport en nature et reprise de biens:
la société reprend 1 immeuble sis sur commune de Lens au prix de CHF 250'000.00 selon contrat d'apport en nature et reprise de bien du 28.04.2020, 70 parts sociales de CHF 100.00 sont remises en contrepartie, le solde de CHF 243'000.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par écrit, par courriel ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication sous forme écrite ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Mabillard, Georges Serge, de Lens, à Lens, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Mabillard, Serge Arthur, de Lens, à Lens, associé, sans droit de signature, pour 130 parts sociales de CHF 100.00;
Mabillard, Patrick, de Lens, à Lens, gérant, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 28.04.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.