Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Gloar GmbH in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
08.02.1995
Deletion from the commercial register
23.11.2006
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thal
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.4.038.327-3
UID/VAT
CHE-108.206.600
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art sowie Beratung und Erledigung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Gloar GmbH
- Gärtnerei unterm Stein GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gloar GmbH in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3648496, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gloar GmbH in Liquidation, in Thal, CH-320.4.038.327-3, Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 8, Publ. 1112350). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 89 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publication number: 1112350, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gloar GmbH, in Thal, Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3567).
Statutenänderung:
26.11.2001.
Firma neu:
Gloar GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
ARIVAG Immobilien- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marconcini, Claudio, von Winterthur, in Hadlikon (Hinwil), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Walthert, Michael, von Willisau Stadt und Willisau Land, in Hadlikon (Hinwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gärtnerei unterm Stein GmbH, bisher in R h e i n e c k , Betrieb einer Gärtnerei mit Blumenladen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.1998, S. 5052).
Statutenänderung:
4.05.2001.
Firma neu:
Gloar GmbH.
Sitz neu:
T h a l .
Domizil neu:
Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art sowie Beratung und Erledigung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldegger, Othmar, von Lütisburg, in Thal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Missionsschule Marienburg, in Thal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.-;
Jöhl, Guido, von Amden, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ottowess, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Thal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
ARIVAG Immobilien- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 34'000.-.