Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
07.04.1998
Deletion from the commercial register
16.10.2014
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Glarus Nord
Commercial Registry Office
GL
Commercial register number
CH-160.5.003.492-1
UID/VAT
CHE-100.818.840
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Beratung der regionalen Unternehmen in Fragen der Technologie und Innovation. Sie fördert den Informationsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie unter ihren Mitgliedern. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann ein Technologiezentrum in der Region eingerichtet werden. Sie kann weitere Technologiezentren betreiben oder sich an deren Betrieb beteiligen. Die Genossenschaft kann Unternehmungen, die Mitglied der Genossenschaft sind, mit Mikrofinanzierung unterstützen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern. Die Genossenschaft strebt keinen Gewinn an.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Finanzkontrolle des Kantons Glarus | Glarus | 07.04.2010 | 15.10.2014 |
Other company names
Past and translated company names
- Genossenschaft Technologiezentrum Linth TZL
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1771523, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation, in Glarus Nord, CHE-100.818.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1258709). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird mit Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin vom 29.04.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht (Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014).
Publication number: 1258709, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL), in Glarus Nord, CHE-100.818.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6081904).
Firma neu:
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Genossenschafterversammlung vom 18.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Prof.Dr. Hermann, von Arth, in Ermenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst Benedetti, Marianne, von Glarus Süd und Walchwil, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Rhyner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laupper, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinelli, Heinz, von Wangen SZ, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CHE-114.476.651)[CH-160.8.004.857-9], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CH-160.8.004.857-9)];
Rhyner, Hansjürg, von Glarus Süd, in Glarus, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höpli, Peter, von Wängi, in Andeer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6081904, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL), in Niederurnen, CH-160.5.003.492-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 8, Publ. 5787300).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Martin, von Stein am Rhein, in Netstal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst Benedetti, Marianne, von Glarus Süd und Walchwil, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Dürst-Kundert, Marianne, von Mühlehorn und Schwanden GL];
Rhyner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Elm, in Näfels];
Laupper, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Näfels, in Näfels];
Marti, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Haslen und Engi, in Nidfurn];
Martinelli, Heinz, von Wangen SZ, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Näfels].