Address
Schmittenwisstrasse 5
9304 Bernhardzell
Reports for Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell
- Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell with its legal headquarters in Bernhardzell is active. Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- The management consists of 5 persons. The organization was founded on 11.01.2013.
- The organization has last modified its commercial register entry on 27.06.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The UID registered in the commercial register of SG is CHE-469.385.835.
Management (5)
newest members of the administration
René Keller,
Fabienne Krapf,
Daniel Philipp Hanselmann,
Beat Antonius Strittmatter,
Ivo Luder
newest authorized signatories
René Keller,
Fabienne Krapf,
Daniel Philipp Hanselmann,
Beat Antonius Strittmatter,
Ivo Luder
Commercial register information
Entry in the commercial register
11.01.2013
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Waldkirch
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.5.072.816-6
UID/VAT
CHE-469.385.835
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
In der Gemeinde Waldkirch, insbesondere im Dorfteil Bernhardzell, dauerhaft den Bedarf an Wohnraum für betagte Einwohner der Gemeinde, zu tragbaren finanziellen Bedingungen anzubieten, zu erhalten und zu decken, unter Wahrung der politischen und konfessionellen Neutralität sowie eines gemeinnützigen Charakters, in gemeinsamer Selbsthilfe und unter Ausschluss der Gewinnorientierung. Die Genossenschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005779221, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell, in Waldkirch, CHE-469.385.835, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossner, Erna, von Waldkirch, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Paul, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, René, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapf, Fabienne, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004722685, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell, in Waldkirch, CHE-469.385.835, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, S.0, Publ. 7018620).
Domizil neu:
Schmittenwisstrasse 5, 9304 Bernhardzell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Oliver, von Olten, in Teufen AR, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanselmann, Daniel, von Sennwald, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gossner, Erna, von Waldkirch, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Paul, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 7018620, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Schmittewis Bernhardzell, in Waldkirch, CH-320.5.072.816-6, Schmittewisstrasse 5, 9304 Bernhardzell, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2012.
Zweck:
In der Gemeinde Waldkirch, insbesondere im Dorfteil Bernhardzell, dauerhaft den Bedarf an Wohnraum für betagte Einwohner der Gemeinde, zu tragbaren finanziellen Bedingungen anzubieten, zu erhalten und zu decken, unter Wahrung der politischen und konfessionellen Neutralität sowie eines gemeinnützigen Charakters, in gemeinsamer Selbsthilfe und unter Ausschluss der Gewinnorientierung. Die Genossenschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. .
Anteilscheine:
CHF 2'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.12.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Oliver, von Olten, in Teufen AR, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strittmatter, Beat, von Glarus Süd, in Waldkirch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luder, Ivo, von Höchstetten, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gossner, Erna, von Waldkirch, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Paul, von Waldkirch, in Waldkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.