Address
c/o Hans Schmid AG
Weidgasse 22
3018 Bern
Reports for FSB Group AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout FSB Group AG
- FSB Group AG with its legal headquarters in Bern is active. FSB Group AG operates in the sector «Operation of other financial institutions».
- The management of the company FSB Group AG consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 23.06.2015.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 16.12.2020.
- The Enterprise Identification Number of the company FSB Group AG is the following: CHE-292.526.498.
- On the same address as FSB Group AG there are 2 other active companies registered. These include: FUB Holding AG, Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Schmid AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.06.2015
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.064.024-0
UID/VAT
CHE-292.526.498
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: FSB Group AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005048837, Commercial Registry Office Berne, (36)
FSB Group AG, in Bern, CHE-292.526.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, S.0, Publ. 2231495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ruth, von Bolligen, in Münsingen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fritz, von Bolligen, in Frauenkappelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Mathias, von Bolligen, in Niederscherli (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2231495, Commercial Registry Office Berne, (36)
FSB Group AG, in Bern, CHE-292.526.498, c/o Hans Schmid AG, Weidgasse 22, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.06.2015 330 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hans Schmid AG, in Bern (CHE-102.474.740), wofür 90 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben sowie CHF 230'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.06.2015 21 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hans Schmid AG, in Bern (CHE-102.474.740) zum Preis von CHF 262'500.00.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.06.2015 39 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hans Schmid AG, in Bern (CHE-102.474.740) zum Preis von CHF 487'500.00.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.06.2015 10 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hans Schmid AG, in Bern (CHE-102.474.740) zum Preis von CHF 125'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Fritz, von Bolligen, in Frauenkappelen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Mathias, von Bolligen, in Niederscherli (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ruth, von Bolligen, in Münsingen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.