Reports for Free Finance Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Free Finance Sàrl
- Free Finance Sàrl has its legal headquarters in Fribourg and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Fiduciary services».
- Free Finance Sàrl was founded on 09.08.2023.
- The company has last changed their commercial register entry on 15.03.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of FR under the UID CHE-249.712.120.
- Catherine Riedo, NOW Compta SNC, R & B Ferraillage Sàrl are registered at the same address.
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.08.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Fribourg
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-217.3.585.446-5
UID/VAT
CHE-249.712.120
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but toutes activités d'une fiduciaire, notamment comptabilité, révision, fiscalité et conseils économiques en lien avec la durabilité. Elle a également pour but la gestion administrative et financière, l'organisation, l'assistance; le conseil dans les domaines du mangement et de gestion des ressources humaines, le support informatique et numérique, ainsi que toutes activités se rattachant directement et indirectement à ce but. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Free Finance Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005986685, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Free Finance Sàrl, à Fribourg, CHE-249.712.120 (FOSC du 14.08.2023, p. 0/1005815768).
Personne radiée:
Molina Torres Cristina, associée, 100 parts de CHF 100, gérante, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Alcaraz Martinez Maria Concepcion, associée, 100 parts de CHF 100, gérante, présidente, signature collective à deux, maintenant associée, 200 parts de CHF 100, gérante, signature individuelle.
Publication number: HR01-1005815768, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Free Finance Sàrl, à Fribourg, Avenue du Midi 21, 1700 Fribourg, CHE-249.712.120. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 04.08.2023.
But:
la société a pour but toutes activités d'une fiduciaire, notamment comptabilité, révision, fiscalité et conseils économiques en lien avec la durabilité. Elle a également pour but la gestion administrative et financière, l'organisation, l'assistance;
le conseil dans les domaines du mangement et de gestion des ressources humaines, le support informatique et numérique, ainsi que toutes activités se rattachant directement et indirectement à ce but. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts;
elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Alcaraz Martinez Maria Concepcion, d'Espagne, à Fribourg, associée, 100 parts de CHF 100, gérante présidente, signature collective à deux;
Molina Torres Cristina, d'Espagne, à Bois-d'Amont, associée, 100 parts de CHF 100, gérante, signature collective à deux. Selon déclaration du 04.08.2023, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.