Reports for Franz Wirth AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Franz Wirth AG
- Franz Wirth AG from Rafz operates in the sector «Trading with machines» and is active.
- Franz Wirth AG has 3 persons entered in its management.
- On the 23.09.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of ZH is CHE-100.168.048.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.07.1955
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rafz
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.928.689-1
UID/VAT
CHE-100.168.048
Sector
Trading with machines
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie Ausführung der Reparatur- und Unterhaltsarbeiten und Betrieb einer Schmiede und mechanischen Schlosserei im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke aller Art im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten und kann als Generalunternehmer tätig sein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- Wirth Franz AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Wirth AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006135087, Commercial Registry Office Zurich
Franz Wirth AG, in Rafz, CHE-100.168.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922248).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland sowie von Firmenbeteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und Unternehmensteilen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Wirth, Christine, von Bülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Max, von Wettingen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6922248, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Franz Wirth AG, in Rafz, CH-020.3.928.689-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 34, Publ. 5145340).
Domizil neu:
Brüelgass 13, 8197 Rafz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Franz, von Eglisau, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth-Sigrist, Luise, von Eglisau, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier-Wirth, Christine, von Bülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Felix Gabriel, von Eglisau, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5145340, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Franz Wirth AG, in Rafz, CH-020.3.928.689-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9500).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie Ausführung der Reparatur- und Unterhaltsarbeiten und Betrieb einer Schmiede und mechanischen Schlosserei im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke aller Art im In- und Ausland erwerben, verkaufen und belasten und kann als Generalunternehmer tätig sein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.