Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Ferro Capital International GmbH in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
22.05.2006
Deletion from the commercial register
01.06.2010
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.033.314-7
UID/VAT
CHE-112.943.647
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten und die Vermittlung von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen ihrer Muttergesellschaft, Ferro Capital LLC, und mit dieser verbundenen Gesellschaften sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Segmüller Treuhand AG | Luzern | 18.12.2008 | 19.01.2010 | |
KPMG AG | Zürich | 29.05.2006 | 17.12.2008 |
Other company names
Past and translated company names
- Ferro Capital International Sàrl en liquidation
- Ferro Capital International LLC in liquidation
- Ferro Capital International GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Ferro Capital International GmbH in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5653674, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ferro Capital International GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.033.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 27, Publ. 5450004). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 5450004, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ferro Capital International GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.033.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 38, Publ. 4787760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Littau, Revisionsstelle.
Publication number: 4787760, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ferro Capital International GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 23, Publ. 4681942).
Firma neu:
Ferro Capital International GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ferro Capital International Sàrl en liquidation) (Ferro Capital International LLC in liquidation).
Domizil neu:
Sihlamtstrasse 5, 8002 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burden, Christopher W., amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schebela, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schöneck (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Lang, Rainer, von Domat/Ems, in Stäfa, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
FELUR Swiss Treuhand AG (CH-170.4.001.313-1), in Zürich, Liquidatorin;
Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Littau, Revisionsstelle;
Ferro Capital LLC, , in Wilmington (DE/US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von , Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].