Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for EURO Immo-Group AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
04.02.1992
Deletion from the commercial register
06.03.2017
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Buchs (SG)
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.033.874-8
UID/VAT
CHE-107.385.523
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere von Öl und anderen Produkten im Energiebereich, Erbringung von Export-, Import- und Transitgeschäften auf eigene und fremde Rechnung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf sowie Verwertung von Patenten und Lizenzen; Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich im In- und Ausland, Planung, Projektierung, Bearbeitung und Erbringung von Finanz- und Treuhanddienstleistungen auf eigene und fremde Rechnung sowie Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Schreier Treuhand | Kreuzlingen | 17.09.2009 | 16.03.2011 | |
SGS Treuhand GmbH | Sevelen | 11.11.2005 | 07.04.2009 | |
Scherrer Treuhand AG | St. Gallen | <2004 | 10.07.2005 |
Other company names
Past and translated company names
- EURO Immo-Bau AG
- Immorecta AG
- Sturzenegger Baumontagen AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: EURO Immo-Group AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3385443, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
EURO Immo-Group AG, in Buchs SG, CHE-107.385.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286071). Nachdem die Zustimmung des Kantonalen Steueramtes vorliegt, wird die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 2286071, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
EURO Immo-Group AG, in Buchs SG, CHE-107.385.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644783). Auf die durch das Handelsregisteramt gestützt auf Art. 155 HRegV veranlassten und im Schweiz. Handelsamtsblatt Nr. 109, 110 und 111 publizierten Rechnungsrufe haben sich keine Gesellschafter/innen und Gläubiger/innen gemeldet. Das amtliche Verfahren zur Löschung der Gesellschaft ist damit abgeschlossen. Die Gesellschaft kann mangels Zustimmung der kantonalen Steuerverwaltung noch nicht gelöscht werden.
Publication number: 1644783, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
EURO Immo-Bau AG, in Buchs SG, CHE-107.385.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6423060).
Statutenänderung:
02.06.2014.
Firma neu:
EURO Immo-Group AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Khreninger, Irene, deutsche Staatsangehörige, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Projcs, Sándor Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Igmándi, Antal, ungarischer Staatsangehöriger, in Bácsalmás (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.