Reports for Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative
- Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative has its legal headquarters in Grimentz, is active and operates in the sector «Livestock and breeding».
- The management consists of 3 persons. The organization was founded on 24.12.1969.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 08.03.2023.
- The organization is registered in the commercial register VS under the UID CHE-106.612.981.
Commercial register information
Entry in the commercial register
24.12.1969
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Anniviers
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-626.5.002.368-2
UID/VAT
CHE-106.612.981
Sector
Livestock and breeding
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Favoriser les intérêts économiques des associés propriétaires de bétail bovin pour leur permettre de tirer le meilleur parti possible de leur cheptel. A cet effet, prendre toutes mesures propres à diminuer les frais de production notamment en mettant en commun les soins du bétail et en exploitant l'édifice construit en 1969 ainsi que ses annexes (cf. statuts pour but complet).
Other company names
Past and translated company names
- Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005696090, Commercial Registry Office Valais, (626)
Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative, à Anniviers, CHE-106.612.981, société coopérative (No. FOSC 24 du 03.02.2023, Publ. 1005669940).
Nouvelle adresse:
Route des Devins 11, 3961 Grimentz.
Autres adresses:
c/o Jean Jacques Zufferey, Route des Amis de la Nature 1, 3961 Grimentz.
Publication number: HR02-1005669940, Commercial Registry Office Valais, (626)
Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative, à Anniviers, CHE-106.612.981, société coopérative (No. FOSC 38 du 25.02.2013, p.0, Publ. 7078536).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genoud, Gérard, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature collective à deux avec un membre;
Salamin, Dominique, de Anniviers, à Anniviers, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Jean Jacques, de Anniviers, à Anniviers, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Rion, Blaise , de Anniviers, à Anniviers, membre de l'administration, avec signature collective à deux;
Vianin, Clément, de Anniviers, à Anniviers, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président].
Publication number: 7078536, Commercial Registry Office Valais, (626)
Etable en Consortage de la Puchottaz de Grimentz société coopérative, à Anniviers, CH-626.5.002.368-2, société coopérative (No. FOSC 34 du 17.02.2012, p. 0, Publ. 6556336).
Modification des statuts:
18.02.2013.
Nouvelle adresse:
Route de l'Etable, 3961 Grimentz s/Anniviers.
Nouveau but:
Favoriser les intérêts économiques des associés propriétaires de bétail bovin pour leur permettre de tirer le meilleur parti possible de leur cheptel. A cet effet, prendre toutes mesures propres à diminuer les frais de production notamment en mettant en commun les soins du bétail et en exploitant l'édifice construit en 1969 ainsi que ses annexes (cf. statuts pour but complet).
Responsabilité personnelle ou obligation d'effectuer des versements supplémentaires:
selon statuts. [précédemment: Les membres sont personnellement et solidairement responsables des engagements de la société].Nouvel organe de publication: FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Jules, de Anniviers, à Sierre, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Genoud, Gérard, de Anniviers, à Anniviers, président, avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: président avec signature collective à deux];
Vianin, Clément, de Anniviers, à Anniviers, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Salamin, Dominique, de Anniviers, à Anniviers, membre, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 13.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.