Reports for ELG Consulting GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout ELG Consulting GmbH
- ELG Consulting GmbH has its legal headquarters in Wil SG and is active. It operates in the sector «Services regarding management consulting».
- The company was founded on 13.02.2018.
- On the 20.04.2021 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company's UID is CHE-162.757.118.
Commercial register information
Entry in the commercial register
13.02.2018
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Wil (SG)
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.4.083.816-6
UID/VAT
CHE-162.757.118
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Entsorgung, Recycling und Lagerung von Materialien aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie sich in beliebiger Form an anderen Unternehmungen beteiligen, die Fusion mit ihnen eingehen oder andere Unternehmungen selbst gründen, erwerben oder pachten. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ELG Consulting GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005153944, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ELG Consulting GmbH, in Wil (SG), CHE-162.757.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armenti, Jacqueline, von Basel, in Flawil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Daniel, von Zürich, in Hosenruck (Wuppenau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: HR02-1005043269, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ELG Consulting GmbH, in Wil (SG), CHE-162.757.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, S.0, Publ. 4061885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Armenti, Jacqueline, von Basel, in Flawil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Kriter, Jacqueline].
Publication number: 4061885, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ELG Consulting GmbH, in Wil SG, CHE-162.757.118, Speerstrasse 7, 9500 Wil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2018.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Entsorgung, Recycling und Lagerung von Materialien aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie sich in beliebiger Form an anderen Unternehmungen beteiligen, die Fusion mit ihnen eingehen oder andere Unternehmungen selbst gründen, erwerben oder pachten. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kriter, Jacqueline, von Basel, in Flawil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schnetzler, Daniel, von Zürich, in Hosenruck (Wuppenau), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.