Reports for Eleven XI GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Eleven XI GmbH
- Eleven XI GmbH has its legal headquarters in Würenlos, is active and operates in the sector «Operation of restaurants».
- The management consists of one person. The company was founded on 30.03.2015.
- The last commercial register change was made on 09.03.2018. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- Eleven XI GmbH is registered in the Canton of AG under the UID CHE-487.545.640.
Commercial register information
Entry in the commercial register
30.03.2015
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Würenlos
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.039.511-8
UID/VAT
CHE-487.545.640
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führung eines Hotels sowie von Imbissen und anderen Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Betrieb von Zigaretten- und Spielautomaten und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fahrzeugen und Maschinen sowie im Gastronomie-, Tabakwaren- und Lebensmittelbereich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Administration; kann Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Eleven XI GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4103211, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tokay, Cemalettin, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ates-Dietrich, Sabrina Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Rottenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3541829, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2078415).
Domizil neu:
Zelglistrasse 2, 5436 Würenlos.
Publication number: 2078415, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eleven XI GmbH, in Würenlos, CHE-487.545.640, Zelglistrasse 1, 5436 Würenlos, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2015.
Zweck:
Führung eines Hotels sowie von Imbissen und anderen Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Betrieb von Zigaretten- und Spielautomaten und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fahrzeugen und Maschinen sowie im Gastronomie-, Tabakwaren- und Lebensmittelbereich, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Administration;
kann Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 20.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ates-Dietrich, Sabrina Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Rottenschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tokay, Cemalettin, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.