About EASTBURGH CORPORATION in Liquidation
- The company was founded on 23.02.2006.
- The last commercial register change was made on 16.04.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for EASTBURGH CORPORATION in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5074/2024, (1)
EASTBURGH CORPORATION in Liquidation, in Gamprin-Bendern, FL-0002.177.268-2, Aktiengesellschaft. Beendigung des Insolvenzverfahrens gem. Art. 87 KO lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 08.04.2024 (07 KO.2023.266).[bisher: Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Bestellung von Dr.iur. Edgar Seipelt, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, zum Insolvenzverwalter lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 05.09.2023 (07 KO.2023.266).].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Seipelt, Dr.iur. Edgar, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Insolvenzverwalter, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Mascetti, Marc Nicolas, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 14198/2023, (1)
EASTBURGH CORPORATION in Liquidation, in Gamprin-Bendern, FL-0002.177.268-2, Aktiengesellschaft. Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Bestellung von Dr.iur. Edgar Seipelt, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, zum Insolvenzverwalter lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 05.09.2023 (07 KO.2023.266).
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Mascetti, Marc Nicolas, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift];
Seipelt, Dr.iur. Edgar, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Insolvenzverwalter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1324/2020, (1)
EASTBURGH CORPORATION, in Gamprin-Bendern, FL-0002.177.268-2, Aktiengesellschaft. Firma bzw.
Name neu:
EASTBURGH CORPORATION in Liquidation.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
gelöscht. Auflösung und Liquidation der Aktiengesellschaft von Amtes wegen und Bestellung von Marc Nicolas Mascetti, Eugen Schafhauser-Strasse 11, 9492 Eschen, zum Liquidator lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 17.12.2019 (Art. 971 Abs. 1 Ziff. 3 (Verwaltung) PGR in Verbindung mit Art. 114 HRV).
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Calame, Francis, StA: Schweiz, 8702 Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mascetti, Marc Antoine, StA: Schweiz, 9491 Ruggell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Mascetti, Marc Nicolas, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.