About DORBENA AG
- DORBENA AG in Schaan is a Limited company from the sector «Textile production (without clothing)». DORBENA AG is active.
- DORBENA AG has 4 persons entered in its management.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 17.06.2021.
Management (4)
Board of directors
Executive board
newest authorized signatories
Peter Josef Frei,
Mirjam Frei-Oesch,
Remo Tschumper,
Markus Freuler
Commercial register information
Legal headquarters of the company
Vaduz
Sector
Textile production (without clothing)
Purpose (Original language)
1) Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Vertrieb von Bettfedern, Daunen, Kissen und Decken aller Art sowie ähnlicher Artikel, die dem Ruhebedürfnis der Menschen dienen. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder an solchen, die ihr direkt oder indirekt förderlich sind, beteiligen. 2) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann weiter Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. 3) Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for DORBENA AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6528/2021, (1)
DORBENA AG, in Vaduz, FL-0002.287.046-4, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
COMPTROLLERS AKTIENGESELLSCHAFT, 9494 Schaan, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
BDO (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Publication number: 20225174, (1)
Handelsregister 18/05/2017, DORBENA AG, Schaan (FL-0002.287.046-4) Aktiengesellschaft Statutenänderung: 16.05.2017. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2017.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Frei, Peter Josef, StA: Schweiz, 9008 St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Wettingen].
Publication number: 20194815, (1)
Handelsregister 01.05.2015, DORBENA AG, Schaan (FL-0002.287.046-4) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Frei, Peter Josef, StA: Schweiz, 5430 Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:0 Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.