Reports for Don Bosco Schweiz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Don Bosco Schweiz
- Don Bosco Schweiz is currently active and the industry «Other social services». The legal headquarters are in Beromünster.
- The organization was founded on 13.03.1959.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 02.07.2024.
- Don Bosco Schweiz is registered in the Canton of LU under the UID CHE-106.062.715.
- On the same address there are 2 other active companies registered. These include: Don Bosco Jugendhilfe Weltweit, Stiftung Don Bosco für die Jugend der Welt.
Commercial register information
Entry in the commercial register
13.03.1959
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
Beromünster
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.6.012.849-4
UID/VAT
CHE-106.062.715
Sector
Other social services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und bezweckt die Förderung der Jugendarbeit der Salesianer Don Boscos im weitesten Sinn, besonders der benachteiligten Jugend jeder Art im In- und im Ausland.
Other company names
Past and translated company names
- Jugendwerk Don Bosco
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Don Bosco Schweiz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: SR01-0000011746, Commercial Registry Office Lucerne
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 02.07.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 28.06.2024, 01.07.2024 Öffentlich einsehbar bis: 02.07.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG - Rechtsberatung Zentralschweiz, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Vereinigung Don Bosco Werk mit Don Bosco Schweiz
Herr Patrick Müller Don Boscostrasse 31
Publication number: HR02-1006066095, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Jugendwerk Don Bosco, in Beromünster, CHE-106.062.715, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559244).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Vereinigung Don Bosco Werk, in Zürich (CHE-106.083.893), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 17'569'647.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'647'718.35 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Name neu:
Don Bosco Schweiz.
Zweck neu:
Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und bezweckt die Förderung der Jugendarbeit der Salesianer Don Boscos im weitesten Sinn, besonders der benachteiligten Jugend jeder Art im In- und im Ausland.
Mittel neu:
[gestrichen: Freiwillige Beiträge der Mitglieder;
Zuwendungen;
Schenkungen;
Vermächtnisse Dritter usw.]. Spenden;
Zuwendungen;
Schenkungen;
Vermächtnisse;
Partnerbeiträge und anderen Beiträge Dritter;
Erträge aus dem Vereinsvermögen (insbesondere aus Mieteinnahmen);
freiwillige Mitgliederbeiträge (u.a. Erbringung von Dienstleistungen in Seelsorge, Bildungs- und Sozialarbeit). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, Marco, von Ingenbohl, in Oberkirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupp, Josef, von Grossdietwil, in Beromünster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Knupp, Pater Josef];
Rogger, Anton, von Beromünster, in Beromünster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rogger, Pater Toni, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gesing, Reinhard Josef, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesing, Pater Reinhard Josef, Provinzial, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004482006, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Jugendwerk Don Bosco, in Beromünster, CHE-106.062.715, Verein (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7001252).
Statutenänderung:
12.09.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünner, Pater Josef, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Provinzial, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Aktuar;
Baumann, Jörg, von Luzern und Hendschiken, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gesing, Pater Reinhard Josef, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Provinzial, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knupp, Pater Josef, von Grossdietwil, in Beromünster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Rogger, Pater Toni, von Beromünster, in Beromünster, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Stössel, Marco, von Ingenbohl, in Oberkirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.