Address
c/o Nadja Wegmüller
Sonnheimstrasse 11
3415 Rüegsauschachen
Reports for Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg
- Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg with its legal headquarters in Rüegsauschachen is active. Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg operates in the sector «Operation of holiday cottages».
- The management of the organization Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg, which was founded on the 14.08.1948, consists of 6 persons.
- The commercial register entry of the organization was last modified on 15.02.2022. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg is registered in the Canton of BE under the UID CHE-104.047.828.
Management (6)
newest members of the administration
Peter Rupp,
Petra Meister-Mast,
Cornelia Ritter,
Nadja Wegmüller,
Andrea Barbara Schär
newest authorized signatories
Peter Rupp,
Cornelia Ritter,
Nadja Wegmüller,
Andrea Barbara Schär
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.08.1948
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Rüegsau
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.5.007.910-1
UID/VAT
CHE-104.047.828
Sector
Operation of holiday cottages
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe durch den Betrieb und die Vermietung des Ferienhauses Schneeberg.
Other company names
Past and translated company names
- CVJM Ski- und Ferienhaus Schneeberg/Sörenberg Genossenschaft
- CVJM Ski- und Ferienhaus Schneeberg/Sörenberg
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005405633, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg, in Rüegsau, CHE-104.047.828, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurflüh, Andreas, von Wynigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Peter, von Signau, in Bigenthal (Walkringen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meister-Mast, Petra, von Sumiswald, in Grünenmatt (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004870807, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg, in Rüegsau, CHE-104.047.828, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417929).
Domizil neu:
c/o Nadja Wegmüller, Sonnheimstrasse 11, 3415 Rüegsauschachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger-Lüthi, Karin, von Eriswil und Lützelflüh, in Uetendorf, Mitglied, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Tafers, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wegmüller, Nadja, von Schinznach, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf];
Ritter, Cornelia, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Peter, von Signau, in Bigenthal (Walkringen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Walkringen (Bigenthal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3417929, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cevi Ferienhausgenossenschaft Schneeberg / Sörenberg, in Rüegsau, CHE-104.047.828, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6838270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Sonja, von Lauperswil, in Rüegsau, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Christine, von Walkringen, in Kaufdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurflüh, Andreas, von Wynigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüegsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Nadja, von Schinznach, in Burgdorf, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Andrea Barbara, von Rüegsau, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.