Reports for Cevest AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Cevest AG
- Cevest AG is currently active and the industry «Services regarding management consulting». The legal headquarters are in Jona.
- The management of the company Cevest AG consists of one person.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 13.09.2024.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of SG under the UID CHE-202.954.644.
- The address is identical with 3 other active companies. These include: Belvest AG, Ravest AG, Uvest AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.11.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rapperswil-Jona
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-020.3.043.943-3
UID/VAT
CHE-202.954.644
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienst- und Managementleistungen für nahestehende und dritte Unternehmen, insbesondere für solche im Bau- und lmmobiliensektor. Im Weiteren liegt der Gesellschaftszweck in der Beteiligung an Unternehmen sowie in der Entwicklung, dem Erwerb, der Verwaltung, dem Halten und Belasten sowie dem Verkauf von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Uebereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien und Bürgschaften jedwelcher Art. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie treuhänderisch Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Cevest Ltd
- Cevest SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Cevest AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129279, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cevest AG, in Rapperswil-Jona, CHE-202.954.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588435).
Statutenänderung:
04.09.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Publication number: HR02-1005588435, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cevest AG, in Rapperswil-Jona, CHE-202.954.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli, Erna, von Vitznau, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005077515, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cevest AG, bisher in Zürich, CHE-202.954.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519485).
Statutenänderung:
12.01.2021.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Belsitostrasse 9, 8645 Jona. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 10.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Rolf, von Zürich und Knutwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.