Address
c/o Iwan Bühler Architekten GmbH
Geissensteinring 41
6005 Luzern
Reports for Bühlmann & Kuhn AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Bühlmann & Kuhn AG
- Bühlmann & Kuhn AG from Luzern operates in the sector «Operation of other financial institutions» and is active.
- The management has 3 active persons registered.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 25.04.2024.
- The company Bühlmann & Kuhn AG is registered under the UID CHE-465.521.329.
- Next to the company Bühlmann & Kuhn AG there are 9 other active companies with an identical address. These include: Adriaan Westenbrink GmbH, Daniel Meyer Fotostudio GmbH, G. Frei Malen Tapezieren.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.06.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.816.765-2
UID/VAT
CHE-465.521.329
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Bühlmann & Kuhn AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006017509, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bühlmann & Kuhn AG, in Luzern, CHE-465.521.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Hans Rudolf, von Malters, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Werner, von Kriens und Malters, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Iwan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Michael, von Braunau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005772634, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bühlmann & Kuhn AG, in Luzern, CHE-465.521.329, c/o Iwan Bühler Architekten GmbH, Geissensteinring 41, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bühlmann, Hans Rudolf, von Malters, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Michael, von Braunau, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.