Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Bill Haustechnik AG
Landshutstrasse 60A
3427 Utzenstorf
Reports for Bill Beteiligungen AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
12.10.2017
Deletion from the commercial register
21.12.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Utzenstorf
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.071.898-1
UID/VAT
CHE-301.172.504
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen, das Ausführen von Managementaufgaben sowie den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Überbauung, das Halten und die Veräusserung von Immobilien sowie Projektentwicklungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Other company names
Past and translated company names
- Y25 Beteiligungen AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Bill Beteiligungen AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005916742, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bill Beteiligungen AG, in Utzenstorf, CHE-301.172.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203845). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bill Th. GmbH (neu: Bill Plus AG), in Utzenstorf (CHE-109.083.688), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 4203845, Commercial Registry Office Berne, (36)
Y25 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-301.172.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813875).
Statutenänderung:
24.04.2018.
Firma neu:
Bill Beteiligungen AG.
Sitz neu:
Utzenstorf.
Domizil neu:
c/o Bill Haustechnik AG, Landshutstrasse 60A, 3427 Utzenstorf.
Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 40'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Meisterschwanden und Aarau, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Reitnau und Zürich, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Thomas, von Kernenried, in Alchenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Marianne, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Ronny, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Fabian, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3813875, Commercial Registry Office Berne, (36)
Y25 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-301.172.504, c/o Forum für Treuhand AG, Bahnhofstrasse 94, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen, das Ausführen von Managementaufgaben sowie den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Überbauung, das Halten und die Veräusserung von Immobilien sowie Projektentwicklungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.