Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Akkira AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
03.10.2006
Deletion from the commercial register
17.08.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.030.241-6
UID/VAT
CHE-113.193.392
Sector
Telephone and telecommunications
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art, Betrieb von Call-Centern sowie Vertrieb und Vermittlung von sowie Handel mit Telekommunikationsanlagen; kann Informationen über das Telefonnetz und das Internet an die Öffentlichkeit verbreiten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmungen gründen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Akkira AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3007213, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akkira AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618411). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publication number: 2618411, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akkira AG, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2162455).
Firma neu:
Akkira AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2162455, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akkira AG, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2012, Publ. 6902160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Attardo, Pietro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.