Informazioni su Gerhard Fuhrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Fuhrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Equans Services AG, in Zürich, CHE-106.839.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2024, Publ. 1005952008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comolli, Daniel Jules, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoll-Rieder, Silvia, von St. Stephan, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vietri, Davide, von Langenthal, in Oberbipp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dujardin, Richard Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Michael Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Schallstadt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005952008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'628 vom 20.05.2022 Equans Services AG, in Zürich, CHE-106.839.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899472). Mit TR-Nr. 44'129 vom 21.12.2012 wurde Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, eingetragen. Mit TR-Nr. 20'628 vom 20.05.2022 wurde er ein zweites Mal erfasst, diesmal aber als Mitglied des Verwaltungsrates. Richtig hätte er als Mutation erfasst werden sollen. Aktuell ist er gemäss TR-Nr. 30'138 vom 25.07.2022 Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Der doppelte Eintrag wird hiermit im Handelsregister gelöscht und der ursprüngliche Eintrag den aktuellen Tatsachen entsprechend angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005908719, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Caliqua AG, in Basel, CHE-105.940.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dujardin, Richard Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Richard Jacques, Dujardin, in Zürich].