Informazioni su Blanca Bernheimer-Bünger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Blanca Bernheimer-Bünger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004814529, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bernheimer Fine Art (Switzerland) AG, in Luzern, CHE-230.141.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, S.0, Publ. 1217825).
Statutenänderung:
20.01.2020.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 45, 6045 Meggen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Bildern, Fotografien, Zeichnungen sowie Kunstgegenständen aller Art im In- und Ausland, die Organisation von Ausstellungen, die Beratung im Kunstbereich sowie die Betreibung von Kunstgalerien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann überdies Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, veräussern, belasten, bebauen, verwalten und vermieten sowie Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich anbieten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, per Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernheimer-Bünger, Blanca, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Bünger, Mark, von Emmetten, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4411173, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sikama Immobilien AG, in Meggen, CHE-112.206.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünger, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Emmetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung (CHE-107.926.844), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünger, Mark, von Emmetten, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bernheimer-Bünger, Blanca, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Werner, von Ruswil, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acorus-Treuhand AG (CHE-107.227.580), in Meggen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 959963, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bernheimer Fine Art (Switzerland) AG, in Luzern, CH-100.3.796.569-4, Bellerivehöhe 15, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2013.
Zweck:
Handel mit Bildern, Fotografien, Zeichnungen sowie Kunstgegenständen aller Art;
Organisation von Ausstellungen;
Beratung im Kunstbereich sowie Betreibung von Kunstgalerien;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.07.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bernheimer-Bünger, Blanca, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bünger, Mark, von Emmetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.