Renseignements sur Claudia Züger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Claudia Züger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Züger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4281471, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Raiffeisenbank Laufental-Thierstein Genossenschaft, in Laufen, CHE-106.059.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422855).
Statutenänderung:
18.05.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Genossenschaft 'Raiffeisenbank Gilgenberg Genossenschaft' (CHE-105.746.716), in Nunningen, gemäss Fusionsvertrag vom 18.01.2018 / 25.01.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 296'629'516.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 289'585'034.47 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Ulrich, von Wahlen, in Wahlen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker Stegmüller, Berta, von Bärschwil, in Bärschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Peter, von Reigoldswil, in Bretzwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Sabine, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannwart, Stephan, von Luzern, in Blauen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Brislach, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wohlgemuth, Peter, von Seewen, in Seewen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Falivene, Carlo, von Aesch (BL), in Aesch (BL), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubin, Christoph, von Reichenbach im Kandertal, in Basel, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnell, Christoph, von Röschenz, in Röschenz, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berger, Patrik, von Langnau im Emmental, in Breitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenhut, Ulrich, von Gais, in Beinwil (SO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hänggi, Michèle, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Küng, Gabriel, von Hasle (LU), in Röschenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Claudia, von Schübelbach, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.