Renseignements sur Simon Hirter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Hirter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3675691, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Wellen Events, in Thun, CHE-114.537.815, Verein (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2008, Publ. 4693282).
Name neu:
Verein Wellen Events in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Manuel, von Mühleberg, in Leissigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Andreas, von Eggiwil, in Steffisburg, Vizepräsident , ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4693282, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Wellen Events, in Thun, CH-036.6.043.145-4, c/o free mountain sascha schmid, Burgstrasse 43, 3600 Thun, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2007, 29.09.2008.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des Kajaking, insbesondere die Organisation und Durchführung von Wettkämpfen und Veranstaltungen im genannten Sportbereich. Er kann im übrigen sämtliche Sportprojekte unterstützen, welche im Einklang mit dem Hauptzweck stehen.
Mittel:
Erträge aus Veranstaltungen, Sponsorenbeiträge, Subventionen, Mitgliederbeiträge, sonstige Vergabungen und Schenkungen sowie von Dritten erhaltene Honorare.
Organisation:
Generalversammlung und Vorstand.
Eingetragene Personen:
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Andreas, von Eggiwil, in Steffisburg, Vizepräsident , ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Manuel, von Mühleberg, in Leissigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4234974, Registre du commerce Berne, (36)
Orschel Treuhand GmbH, in Oberdiessbach, CH-036.4.040.698-8, Thunstrasse 1, 3672 Oberdiessbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2007.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Finanzbereich, Führen von Mandantenbuchhaltungen und Beratung in allen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Patente und Lizenzen erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Orschel Treuhand, in Oberdiessbach, gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 13'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Orschel-Tschannen, Sandra, von Wohlen und Horriwil, in Oberdiessbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Heliocon AG, in Luzern, Revisionsstelle.