Renseignements sur Lackierwerk Roggwil AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lackierwerk Roggwil AG
- Lackierwerk Roggwil AG a son siège social à Roggwil BE et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier».
- L’entreprise a été fondée en 29.11.2018 et a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.05.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-465.214.577.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Alpha Küchen Design GmbH, atexxi Systems AG, Mira Manufaktur GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Pascal Zumstein,
Bernd Günther,
Benjamin Simon Kurt,
Alfred Rechsteiner
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Pascal Zumstein,
Bernd Günther,
Benjamin Simon Kurt,
Alfred Rechsteiner,
Renate Lüscher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.11.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Roggwil (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.075.874-4
IDE/TVA
CHE-465.214.577
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Beschichtung und Veredelung von Oberflächen sowie die Ausführung von Lackierarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Handel mit Waren aller Art betreiben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lackierwerk Roggwil AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005740334, Registre du commerce Berne, (36)
Lackierwerk Roggwil AG, in Roggwil (BE), CHE-465.214.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Sandro, von Herisau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004511508, Registre du commerce Berne, (36)
Lackierwerk Roggwil AG, in Roggwil (BE), CHE-465.214.577, St. Urbanstrasse 34, 4914 Roggwil BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beschichtung und Veredelung von Oberflächen sowie die Ausführung von Lackierarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Handel mit Waren aller Art betreiben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Günther, Bernd Michael, von Zofingen, in Strengelbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Alfred, von Rehetobel, in Wiesendangen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diem, Sandro, von Herisau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt, Benjamin Simon, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Pascal, von Ochlenberg, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Renate, von Muhen, in Rothrist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.