Reports for Doris Trinkler Minnes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Doris Trinkler Minnes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005949876, Commercial Registry Office Zug, (170)
SWIL AG, in Zug, CHE-330.136.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3564117).
Firma neu:
SWIL AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SWIL SA en liquidation) (SWIL Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler Minnes, Doris, von Menzingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Dominik Max, genannt Dominik, von Tafers, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005565048, Commercial Registry Office Zug, (170)
Wunschfabrik AG, in Zug, CHE-138.711.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334609).
Statutenänderung:
09.09.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 56, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Immobilien, weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen im Immobilienbereich sowie Tätigkeiten in der Beratung und der Projektentwicklung. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im Übrigen kann sie alIe Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Stephan, von Küssnacht SZ und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Minnes, Ian David, von Menzingen und britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trinkler Minnes, Doris, von Menzingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005558395, Commercial Registry Office Zug, (170)
LUSH (Switzerland) AG, in Steinhausen, CHE-109.396.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler, Doris, von Menzingen, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Minnes, Ian David, von Menzingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Martin, von Neerach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Daniela Andrea, von Neerach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nicholls, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Dorset (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Dan, von Neerach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Joah, von Neerach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.