Auskünfte zu Daniel Zurlinden
Einträge zum Namen Daniel Zurlinden
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Zurlinden
Publikationsnummer: HR02-1006016162, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950671).
Statutenänderung:
05.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von und den Handel mit Energie, insbesondere von Brenn- und Treibstoffen sowie erneuerbaren Energien und die Erbringung von damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstleistungen im Bereich Wärme und Mobilität. Die Gesellschaft erstellt und betreibt Anlagen, kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben. Sie kann weiter alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann ferner anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Sicherheiten aller Art stellen sowie Leistungen auch im Interesse anderer Konzerngesellschaften erbringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Andreas Martin, von Andelfingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005964258, Handelsregister-Amt Bern, (36)
fenaco Genossenschaft, in Bern, CHE-106.106.123, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Lukas, von Seeberg, in Pampigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisibach, Iwan, von Ebikon und Inwil, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alain, von Rohrbach, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Hansulrich, von Winterthur, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saglini, Christian, von Serravalle, in Mumpf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005958398, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
TRAVECO Transporte AG, in Sursee, CHE-105.856.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005920003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruneddu, Marta, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.