Auskünfte zu Ionut Urs
Neueste SHAB-Meldungen: Ionut Urs
Publikationsnummer: HR02-1005914244, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Bader Umzug Service AG, in Urnäsch, CHE-478.905.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744036).
Firma neu:
Bader Umzug Service AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Über die Rechtseinheit ist mit Entscheid der Einzelrichterin des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 10.11.2023 infolge Mängel in der Organisation der Rechtseinheit in Anwendung von Art. 939 OR die Auflösung und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet worden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs, Ionut, rumänischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bischofszell];
Konkursamt Appenzell Ausserrhoden (CHE-480.712.026), in Heiden, Liquidatorin.
Publikationsnummer: HR02-1005767422, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
SIBC GmbH, bisher in Wald (ZH), CHE-113.682.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547225).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Sitz neu:
Bischofszell.
Domizil neu:
Schottengasse 17, 9220 Bischofszell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurnaz, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon 1 (Dietikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs, Ionut, rumänischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005744036, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Swiss Transport AG, bisher in Regensdorf, CHE-478.905.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667757).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Firma neu:
Bader Umzug Service AG.
Sitz neu:
Urnäsch.
Domizil neu:
Tüfenbergstrasse 1, 9107 Urnäsch.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ipekgül, Evren, von Frauenfeld, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs, Ionut, rumänischer Staatsangehöriger, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.