Auskünfte zu Yvonne Neff Lüthy
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Neff Lüthy
Publikationsnummer: HR02-1005419086, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lungenliga Solothurn, in Solothurn, CHE-112.296.210, Verein (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Max, von Hombrechtikon und Olten, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marino, Daniele, von Vacallo, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Marc, von Schmiedrued, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neff Lüthy, Yvonne, von Appenzell, in Zetzwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004679080, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Asana Gruppe AG, in Menziken, CHE-109.390.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4020583).
Statutenänderung:
27.06.2019.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 38'587'932.00 und Passiven von CHF 6'770'034.00 (Fremdkapital) auf die Asana Spital Leuggern AG, in Leuggern (CHE-232.348.945).
Gegenleistung:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 30'515'803.00 und Passiven von CHF 5'436'636.00 (Fremdkapital) auf die Asana Spital Menziken AG, in Menziken (CHE-435.672.797).
Gegenleistung:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften mit Spitalbetrieben, die als Listenspitäler staatlich anerkannt sind, wie auch von Beteiligungen, die damit in einem Zusammenhang stehen;
kann sich an weiteren Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie Kredite, Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewähren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff Lüthy, Yvonne, von Appenzell, in Zetzwil, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monn, Nicole, von Tujetsch, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Thomas, von Wädenswil, in Menziken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach (AG)].
Publikationsnummer: 4020583, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Asana Gruppe AG, in Menziken, CHE-109.390.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3204285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff Lüthy, Yvonne, von Appenzell, in Zetzwil, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.