Auskünfte zu Pierre Antoine Mauris
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre Antoine Mauris
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005313845, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Pralong, Moix & Cie SA, à Saint-Martin (VS), CHE-101.959.466, société anonyme (No. FOSC 190 du 30.09.2020, Publ. 1004989543).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mauris, Pierre Antoine, de Evolène, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettaz, Jean-Daniel, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Bourdin, Patrick, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1004578637, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Pralong, Moix & Cie SA, à Saint-Martin (VS), CHE-101.959.466, société anonyme (No. FOSC 28 du 11.02.2015, p.0, Publ. 1984267).
Inscription ou modification de personne(s):
Gaspoz, Daniel Freddy, dit Freddy, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Gaspoz, Freddy, vice-président, avec signature collective à deux];
Mauris, Pierre Antoine, de Evolène, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Crettaz, Jean-Daniel, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Sion, président, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 1984267, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Pralong, Moix & Cie SA, à Saint-Martin VS, CHE-101.959.466, société anonyme (No. FOSC 49 du 12.03.2014, Publ. 1393505).
Nouvelle adresse:
Rte du Pont-Noir 30, 1982 La Luette (Euseigne).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genolet, Conrad, de Saint-Martin VS, à La Forclaz (Evolène), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaspoz, Freddy, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Luette (Saint-Martin VS), administrateur avec signature collective à deux];
Moix, Louis, de Saint-Martin VS, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux;
Mauris, Pierre Antoine, de Evolène, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux.