Auskünfte zu Peter Markstaller
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Markstaller
Publikationsnummer: HR02-1005636285, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stiftung des Lions Club Untersee - Thurgau, in Kreuzlingen, CHE-115.004.705, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Thomas, von Flüelen, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstaller, Peter, von Kappel am Albis, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004879720, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Stiftung Planetarium - Sternwarte, in Kreuzlingen, CHE-110.389.444, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, S.0, Publ. 2494217).
Urkundenänderung:
11.03.2020.
Name neu:
Bodensee Planetarium und Sternwarte.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Betrieb eines Planetariums und einer Sternwarte mit kostenpflichtiger Zurverfügungstellung für die AVK oder andere astronomische Organisationen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und ist nicht gewinnorientiert.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebl-Kopitzki, Dr. Waltraut, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Martin, von Zürich, in Kreuzlingen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle;
Lehmann, Gerhart, von Arni BE, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raggenbass Beringer, Dorena, von Schönholzerswilen, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Markstaller, Peter, von Kappel am Albis, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyrsch, Markus, von Attinghausen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leitz, Bruno, von Aeschi (SO), in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müssig, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Marianne, von Berg (TG), in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trewitax Kreuzlingen AG (CHE-109.598.254), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3999553, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
SHK Schäuble GmbH, in Kreuzlingen, CHE-461.464.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3282481).
Domizil neu:
c/o Schreier Treuhand, Bahnhofstrasse 33b, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markstaller, Peter, von Kappel am Albis, in Kreuzlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreier, Elisabeth, von Andelfingen und Tägerwilen, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.