Auskünfte zu Martin Mäder
Einträge zum Namen Martin Mäder
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Mäder
Publikationsnummer: 7059396, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BRM Fassadentechnik GmbH, in Lyss, CH-036.4.056.283-0, Herrengasse 19, 3250 Lyss, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Planungsbüros für Fassaden- und Metallbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 01.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mäder, Martin, von Mühleberg, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burri, Kurt, von Schüpfen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Richter, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Ipsach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6920870, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hartmann + Co AG, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.073-8, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6621740).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Hartmann + Co AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 25.09.2012 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Mirko, von Treiten, in Selzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Markus, von Oberbalm, in Brügg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiniger, Yves, von Klingnau, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Mirko, von Treiten, in Selzach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Martin, von Mühleberg, in Münsingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6277080, Handelsregister-Amt Bern, (36)
m-engineering GmbH, in Münsingen, CH-035.4.036.551-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169178).
Firma neu:
m-engineering GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Martin, von Mühleberg, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Mäder-Blunier, Nicole, von Mühleberg und Trub, in Münsingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].