Auskünfte zu Hubertus Kobe
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubertus Kobe
Publikationsnummer: HR02-1006072816, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Consus Swiss Finance AG, in Zug, CHE-110.604.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027682).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consus (Schweiz) AG, in Zug (CHE-111.641.072), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 84'787.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'876.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consus Swiss Projektholding AG, in Zug (CHE-113.028.310) , gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 25'365'422.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 145'433'929.32, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 120'068'506.75, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigungen des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der beiden Gesellschaften vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consus Swiss Services AG, in Zug (CHE-101.576.013) , gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 5'328'935.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'815'783.34, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 19'486'847.79, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigungen des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der beiden Gesellschaften vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SSN Invest AG, in Zug (CHE-140.026.822), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 8'764.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'860.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft sowie der Unterdeckung und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobe, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Twerenbold, Matteo Giovanni, von Hünenberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1006027682, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Consus Swiss Finance AG, in Zug, CHE-110.604.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuschkel, Rebekka Mechtild, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Sven-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kobe, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.