Auskünfte zu Damir Katic
Neueste SHAB-Meldungen: Damir Katic
Publikationsnummer: HR02-1005852851, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KB Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-155.209.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1404633).
Domizil neu:
c/o Damir Katic, Branzistrasse 39, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blazevic, Vedran, von Wallisellen, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Marijana, von Möhlin, in Bassersdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005697356, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Bio Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-334.204.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848253).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Firma neu:
Swiss Hemp Trade GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Stadlerstrasse 156, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Patrick, von Menzingen, in Xàbia (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fiore, Pascal, von Pfaffnau, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1005683136, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vorwand Tec AG, in Wallisellen, CHE-373.131.208, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit vorfabrizierten Bauelementen aller Art, sowie anderen Produkten der Haustechnik und Baunebenbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Christoph Werner, von Waldenburg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Martin Otto, von Schötz und Buchs (ZH), in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confidest AG (CHE-469.755.777), in Nürensdorf, Revisionsstelle.