Auskünfte zu Lukas Hollenstein
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Hollenstein
Publikationsnummer: HR02-1004535473, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Krähenbühl Buchbinderei GmbH, in Meikirch, CHE-106.962.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Jürg Bruno, von Signau, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 45 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Hollenstein, Lukas, von Mosnang, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 29 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publikationsnummer: 2241137, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Krähenbühl Buchbinderei GmbH, in Meikirch, CHE-106.962.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061508).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Zweck neu:
Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen in der Buchbinder- und Druckerbranche sowie Geschäftstätigkeiten im graphischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen und sich an anderen Unternehmungen gleicher Art beteiligen. Sie kann im weiteren Liegenschaften erstellen und kaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 11.04.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Aktiven von CHF 138'337.75 und die Passiven von CHF 47'085.72 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Buchbinderei B. Krähenbühl', in Ostermundigen, zum Preis von CHF 91'252.03, wovon CHF 30'000.-- an die Stammeinlagen angerechnet werden und für CHF 61'252.03 eine Forderung gutgeschrieben wird].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Jürg Bruno, von Signau, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Ortschwaben, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Hollenstein, Lukas, von Mosnang, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: 1991093, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ISG Treuhand GmbH, in Meikirch, CHE-246.467.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Lukas, von Mosnang, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Susanne, von Mühledorf BE, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Gurtner Krähenbühl, Irène, von Signau, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.