Auskünfte zu Tanya Frei-Zürcher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tanya Frei-Zürcher
Publikationsnummer: 4782400, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Frei Gebäudetechnik AG, in Port, CH-073.3.016.941-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 4, Publ. 4302524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Riedo, Urban, von Zumholz, in Milken (Wahlern), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Zurkinden-Riedo, Iris, von Zumholz und Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4782392, Handelsregister-Amt Bern, (36)
D. Frei Sanitär AG, in Port, CH-073.3.001.743-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 3, Publ. 4302516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mutti, Walter, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedo, Urban, von Zumholz, in Milken (Wahlern), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zurkinden-Riedo, Iris, von Zumholz und Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3407340, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mutti Haustechnik AG, bisher in Brügg, CH-073.3.001.743-4, Planung und Ausführung von Spenglerarbeiten, Flachbedachungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4788).
Statutenänderung:
3.03.2006, 31.05.2006.
Firma neu:
D. Frei Sanitär AG.
Sitz neu:
Port.
Domizil neu:
Spärstrasse 2, 2562 Port.
Zweck neu:
Planung und Ausführung von Spenglerarbeiten, Flachbedachungen, Blitzschutzanlagen, Sanitär-Installationen und -Service, Bodenleitungen, Handel mit Geräten und Einrichtungen der Haustechnikbranchen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- oder Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief. [Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 20.02.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutti-Gloor, Marie-Louise, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frantzen, Susanne, von Brügg, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien;
SSIV Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mutti, Walter, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Move AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.