Auskünfte zu Roman Frei
Einträge zum Namen Roman Frei
Neueste SHAB-Meldungen: Roman Frei
Publikationsnummer: HR02-1005387919, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
A. Merki AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.799.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki-Walti, Anton, von Würenlingen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roman, von Elgg, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Marcel, von Hofstetten (ZH), in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenk, Daniel, von Eggiwil, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005138600, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
A. Merki AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.799.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, S.0, Publ. 3515893).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Apparaten sowie entsprechenden Einzelteilen und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma "Anton Merki, Mechanische Werkstatt", in Jona, gemäss Sacheinlagevertrag vom 12. Oktober 1972 und Uebernahmebilanz per 30. September 1972 den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 304'821.85 und Passiven von CHF 106'853.-- zum Uebernahmepreis von CHF 197'968.85, wovon CHF 50'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.]. [gestrichen: Verrechnung: CHF 50'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roman, von Elgg, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hofstetten (ZH), in Schindellegi (Feusisberg)].
Publikationsnummer: HR02-1004601123, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Walter Frei AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.799.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, S.0, Publ. 1724043). [Änderung des Bürgerortes wegen Fusion der Gemeinde Hofstetten zur Gemeinde Elgg von Amtes wegen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Erika, von Bolligen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roman, von Elgg, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hofstetten (ZH), in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].