Auskünfte zu Marco Kurt Frei
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Kurt Frei
Publikationsnummer: HR02-1005921781, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Dress Immobilien AG, in Basel, CHE-101.929.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100761).
Firma neu:
Dress Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaccoud, Pierre, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Marco, von Münchenstein, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krieg, Georges, von Kilchberg (BL), in Kilchberg (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle [bisher: Hersberger Revisionsgesellschaft AG].
Publikationsnummer: HR01-1005228549, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sehbehindertenhilfe Basel AG, in Basel, CHE-136.262.727, Zürcherstrasse 149, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt als Tochtergesellschaft der Stiftung Blindenheim Basel, in Basel, Menschen mit visuellen Wahrnehmungsproblemen, insbesondere blinden, sehbehinderten und hörsehbehinderten Menschen in allen Lebenssituationen Unterstützung und Hilfe anzubieten, damit sie trotz erschwerter Bedingungen zu eigener erfüllender Lebensgestaltung gelangen können. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist gemeinnützig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven mit Ausnahme eines Betrages von CHF 50'000.00 der SEHBEHINDERTENHILFE BASEL (neu: Förderverein Sehbehindertenhilfe Basel), in Basel (CHE-104.081.618), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2021 und Übernahmebilanz per 01.01.2021 mit Aktiven von CHF 3'505'458.00 und Passiven von CHF 1'542'280.00, wofür der Stiftung Blindenheim Basel, in Basel (CHE-107.737.384), 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebene Briefe oder E-Mails an die in Art. 5 Abs. 2 der Statuten genannten Personen, sofern der Gesellschaft deren Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Miescher, Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, Heinz, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marco, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaccoud, Pierre, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Beatrix, von Aarau, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wadenpohl, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Ferrette (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agurto Camacho, Ysabel, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauchat, Blaise, von Lignières, in Ecublens (VD), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Frédérique, von Riggisberg, in Birsfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle;
Vicente, Catherine Maria, von Bütschwil-Ganterschwil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3130769, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
SEHBEHINDERTENHILFE BASEL, in Basel, CHE-104.081.618, Verein (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649843).
Statutenänderung:
12.05.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarbach, Suzanne, von Basel, in Hagenthal-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Beatrix, von Aarau, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marco, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaccoud, Pierre Louis, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyder, Frédérique, von Riggisberg, in Birsfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehr, Madeleine, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.