Auskünfte zu Claudine Esseiva
Neueste SHAB-Meldungen: Claudine Esseiva
Publikationsnummer: HR02-1005937541, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ComCoeur GmbH, in Bern, CHE-237.025.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677528).
Statutenänderung:
31.10.2023.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esseiva, Claudine, von Le Mouret, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Clerc, Mélanie, von Buchholterberg, in Fribourg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mende, Iris, von Kleinbösingen, in Kleinbösingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005857679, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Klinik Wysshölzli, Marie Sollberger-Stiftung, in Herzogenbuchsee, CHE-109.983.445, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mader, Regula, von Neuenegg, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esseiva, Claudine, von Le Mouret, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Pierre, von Linden, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005803191, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein Mütter- und Väterberatung Kanton Bern, in Bern, CHE-114.452.490, Verein (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572500).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esseiva, Claudine, von Le Mouret, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.